88×125 怎样计算简便

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/05 01:29:12

88×125 怎样计算简便
88×125 怎样计算简便

88×125 怎样计算简便
88×125 =8×125×11=11000

88×125
=(8×125)×11
=1000×11
=11000

88×125=(80+8)×125=80×125+8×125=10000+1000=11000


88×125
= 125×(80+8)
= 10000 +1000
= 11000

88×125
= 125×8×11
= 1000×11
= 11000